Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Randstad Holding Switzerland AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
07.02.1991
Deletion from the commercial register
10.10.2014
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.020.736-3
UID/VAT
CHE-101.804.160
Sector
Operation of investment companies
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, eingeschlossen die Gewährung von Darlehen an Aktionäre und Unternehmungen, an denen sie Beteiligungen hält. Die Gesellschaft ist Teil der Randstad-Gruppe, die von Randstad Holding nv, einer Publikumsgesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss dem Recht der Niederlande beherrscht wird. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Interessen der Randstad-Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 24.05.2006 | 27.01.2009 | |
BDO Visura International AG | Zürich | <2004 | 12.02.2006 |
Other company names
Past and translated company names
- Randstad Holding Switzerland Ltd in liquidation
- Randstad Holding Switzerland SA en liquidation
- Randstad Holding Switzerland AG
- Vedior Holding Switzerland AG
- Abraxas Technologies AG
- Adamis AG
- Adamis SA
- Adamis AG.
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Randstad Holding Switzerland AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1761117, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Randstad Holding Switzerland AG in Liquidation, in Zürich, CHE-101.804.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2011, Publ. 6367334). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 6367334, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Randstad Holding Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.020.736-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 23, Publ. 5788184).
Firma neu:
Randstad Holding Switzerland AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Randstad Holding Switzerland SA en liquidation) (Randstad Holding Switzerland Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.09.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nijsen, Simone, niederländische Staatsangehörige, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bogaardt, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggen, Felix, von Boltigen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jager, Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dörig, Dr. Markus, von Appenzell und Lindau, in Küsnacht ZH, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5788184, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Randstad Holding Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.020.736-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 32, Publ. 5562358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van den Akker, Tertius, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggen, Felix, von Boltigen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].