Reports for Thomas Morard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thomas Morard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005691711, Commercial Registry Office Valais, (626)
MNM Finance Sàrl, à Sion, CHE-276.341.434, Route des Chènevières 73, 1958 Uvrier, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.02.2023.
But:
La société a pour but toute activité de prise de participations directes et/ou indirectes dans toute société ou entreprise, dans le sens d'une holding, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE, ainsi que la formation de tout tiers dans les domaines de la finance, de la fiscalité et de la comptabilité. Elle peut acquérir des biens matériels et immatériels, acheter et vendre des immeubles, participer à d'autres entreprises et les gérer, créer et gérer des succursales en Suisse et à l'étranger. En outre, la société pourra accomplir tous actes en rapport direct ou indirect avec son but, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Morard, Thomas, de Lens, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 22.02.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: HR02-1005666335, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fiduciaire Bender SA, à Martigny, CHE-495.179.342, société anonyme (No. FOSC 236 du 05.12.2022, Publ. 1005619975).
Inscription ou modification de personne(s):
Bender, Benoît Gilbert, de Fully, à Martigny, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Morard, Thomas, de Lens, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Bender-Closuit, Delphine Marianne, de Fully, à Fully, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1005619976, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fiduciaire Bender SA, à Martigny, CHE-105.760.567, société anonyme (No. FOSC 220 du 11.11.2022, Publ. 1005602773).
Modification des statuts:
16.11.2022.
Nouvelle raison sociale:
Bender Immo SA.
Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition, la vente, l'échange, la location, la construction, le financement, l'exploitation et la gérance d'immeubles, avec ou sans accessoires. Elle peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport direct ou indirect avec son but ou apte à le favoriser. Elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bender, Delphine, de Fully, à Fully, avec procuration collective à deux mais pas avec un autre fondé de procuration;
Morard, Thomas, de Lens, à Sion, avec procuration collective à deux mais pas avec un autre fondé de procuration.