Reports for Richard Moor
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Richard Moor
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Moor
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5954104, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pfister AG Bauunternehmung Zürich, in Zürich, CH-020.3.005.522-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2006, S. 23, Publ. 3314188).
Statutenänderung:
16.11.2010.
Firma neu:
Pfister AG Bauunternehmung.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Gehrenstegweg 2, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bauunternehmung. Sie kann ebenfalls Patente und Lizenzen verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die Pfister AG Bauunternehmung Zürich betreibt folgende Geschäftsstellen:].[gestrichen: Pfister AG Bauunternehmung Zürich, Bauhaus Hanegg, 8813 Horgen].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Turicum Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Richard, von Schattenhalb, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Thomas, von Horgen und Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Knobel, Michael, von Altendorf, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Turicum Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.925.278-2), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 3527328, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rossi AG, in Horgen, CH-020.9.000.905-0, Betrieb einer Hoch- und Tiefbauunternehmung, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2005, S. 25, Publ. 3145746).
mit Hauptsitz in:
Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Richard, von Schattenhalb, in Horgen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Peter, von Zug, in Baar, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Hanspeter, von Walenstadt, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3523570, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rossi AG, in Thalwil, CH-020.3.922.106-7, Betrieb einer Hoch- und Tiefbauunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2005, S. 22, Publ. 3143692).
Domizil neu:
Tödistrasse 80, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Richard, von Schattenhalb, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Peter, von Zug, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Hanspeter, von Walenstadt, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].