Reports for Daniel Moor
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Moor
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1447125, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Raiffeisenbank Regio Weinfelden Genossenschaft, in Bürglen TG, CHE-107.099.514, Genossenschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1405673).
Statutenänderung:
28.03.2014.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Sulgen Genossenschaft, in Sulgen (CHE-105.773.707), gemäss Fusionsvertrag vom 06./09.01.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 547'690'664.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 536'599'341.43 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft..
Firma neu:
Raiffeisenbank Mittelthurgau Genossenschaft.
Sitz neu:
Weinfelden.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 12, 8570 Weinfelden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[aufgehoben] [gestrichen: Die Mitglieder haben Nachschüsse im Sinn von Art. 871 OR bis zum Betrag von CHF 8'000.-- zu leisten, sofern sich aus der Jahresbilanz ergibt, dass das Genossenschaftskapital nicht mehr gedeckt ist.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofstetter, Josef, von Wildhaus, in Bissegg (Amlikon-Bissegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moor, Daniel, von Basel, in Berg TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiber, Gabriele, österreichische Staatsangehörige, in Bürglen TG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züblin, Ernst, von Neckertal, in Guntershausen bei Berg (Berg TG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüllmann, Kaspar, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Mauren TG (Berg TG), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herrmann, Werner, von Rohrbach, in Sulgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Messmer, Robert, von Dörflingen, in Schönholzerswilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Peter, von Roggwil TG, in Bischofszell, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lienhard, Philippe, von Herisau, in Frauenfeld, Vorsitzender der Bankleistung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischofberger, Marcel, von Oberegg, in Zuzwil SG, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallmann, Dominic, von Dübendorf, in Weiningen TG (Warth-Weiningen), Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Punzi, Marco, von Sulgen, in Sulgen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Heinz, von Gommiswald, in Bürglen TG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Gommiswald, Leiter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rechsteiner, Urs, von Appenzell, in Bischofszell, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Markus, von Rothenburg, in Egnach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5506722, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Raiffeisenbank Regio Weinfelden Genossenschaft, in Bürglen TG, CH-440.5.003.199-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2010, S. 18, Publ. 5434474).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Josef, von Wildhaus, in Bissegg (Amlikon-Bissegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Amlikon-Bissegg];
Moor, Daniel, von Basel, in Berg TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bürglen TG];
Epis-Wehrli, Esther, von Hüttlingen, in Sulgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Erlen];
Isler, Reto, von Winterthur und Kloten, in Märstetten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Weinfelden].
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bürobedarf & Papeterie Moor, in Bürglen TG, Papeterie, Bürofachgeschäft, Einzelfirma (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2001, S. 25).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Daniel, von Basel und Vordemwald, in Berg TG, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weinfelden].