Reports for Ernst Züblin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ernst Züblin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006046567, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Spenger AG Elektrische Schalt- und Steueranlagen, in Wil (SG), CHE-101.586.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2023, Publ. 1005825936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züblin, Ernst, von Neckertal, in Guntershausen bei Berg (Berg TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spenger, Beatrix, von Eggersriet, in Hurden (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Christoph, von Jonschwil, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005400135, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SCHIBLI + PARTNER GmbH, in Wil (SG), CHE-111.720.151, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, S.0, Publ. 3631043).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Stromlieferungsgeräten für den naturwissenschaftlichen Unterricht an Schulen und Universitäten, die Beratung und Planung der Stromversorgung mit dementsprechenden Experimentierplätzen. Sowie die Durchführung von praxisorientierten Verkaufsseminarien. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, insbesondere den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EZ-Holding AG (CHE-103.606.961), in Berg TG, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züblin, Ernst, von Neckertal, in Guntershausen b. Berg (Berg (TG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Guntershausen bei Berg (Berg TG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Publication number: HR02-1005363163, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
m+eZ AG, in Berg (TG), CHE-115.453.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2012, S.0, Publ. 6699154).
Firma neu:
m+eZ AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.12.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züblin, Ernst, von Neckertal, in Guntershausen b. Berg (Berg (TG)), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berg TG, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Züblin, Margrit, von Teufen (AR), in Guntershausen b. Berg (Berg (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berg TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift].