Reports for Prof. Dr. Denis Freddy Monard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Prof. Dr. Denis Freddy Monard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005557287, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Synapsis - Alzheimer Forschung Schweiz AFS, in Zürich, CHE-110.306.470, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monard, Prof. Dr. Denis Freddy, von Les Ponts-de-Martel, in Füllinsdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold Ehrler, Dr. Margrit, von Wädenswil, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leuthold, Dr. Margrit, von Wädenswil und Schönenberg (ZH)];
Lüthi, Prof. Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röse Ilardi, Eva Helene, norwegische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Traber, Andrea, von Thundorf, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5529730, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Synapsis Foundation, in Zürich, CH-020.7.001.111-2, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 29, Publ. 5489706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammer, Alfred, von Diemtigen, in Etziken, Geschäftsführer und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monard, Prof. Dr. Denis Freddy, von Les Ponts-de-Martel, in Füllinsdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschirky, Erich, von Mels und Hallau, in Zürich, Geschäftsführer und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4207750, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Société auxiliaire de l'Eglise française de Bâle, in Basel, CH-270.6.000.199-7, Verein (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2006, S. 5, Publ. 3369876). Bei dem gemäss Tagebuch Nr. 2916 vom 05.05.2006 im SHAB Nr. 91 vom 11.05.2006, S. 5, aufgeführten Denis Monard handelt es sich um um den bereits eingetragenen Prof. Dr. Denis Monard (doppelter Eintrag). Infolgedessen Löschung des vorerwähnten Eintrags, d.h. Mutation von Prof. Dr. Denis Monard zum Präsidenten des Vorstandes.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monard, Denis, von Les Ponts-de-Martel, in Füllinsdorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monard, Prof. Dr. Denis, von Les Ponts-de-Martel, in Füllinsdorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes].