Reports for Dr. Margrit Leuthold Ehrler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Margrit Leuthold Ehrler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005557287, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Synapsis - Alzheimer Forschung Schweiz AFS, in Zürich, CHE-110.306.470, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monard, Prof. Dr. Denis Freddy, von Les Ponts-de-Martel, in Füllinsdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold Ehrler, Dr. Margrit, von Wädenswil, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leuthold, Dr. Margrit, von Wädenswil und Schönenberg (ZH)];
Lüthi, Prof. Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röse Ilardi, Eva Helene, norwegische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Traber, Andrea, von Thundorf, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6169164, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swisstransplant - Schweizerische Stiftung für Organspende und Transplantation, in Bern, CH-660.0.453.985-0, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2011, S. 4, Publ. 6027154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthold, Margrit, von Wädenswil, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marsch, Stephan Christoph Ulrich, von Winterthur, in Therwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lussmann, Roger, von Silenen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4187196, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swisstransplant fondation nationale Suisse pour le don et la transplantation d'organes, bisher in Genève, CH-660.0.453.985-0, favoriser, développer et coordonner en Suisse la transplantation d'organes, de tissus et de cellules, et de favoriser l'information du public sur le don et la transplantation d'organes, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2004, S. 7).
Gründungsurkunde:
04.03.1985.
Urkundenänderung:
6.02.2007, 4.05.2007.
Name neu:
Swisstransplant - Schweizerische Stiftung für Organspende und Transplantation.
Uebersetzungen des Namens:
(Swisstransplant - Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d'organes).
Sitz neu:
Bern.
Domizil:
Laupenstrasse 37, 3008 Bern.
Zweck neu:
Ziel der Stiftung ist die landesweite Förderung, Entwicklung und Koordination der Transplantation von Organen, Geweben und Zellen, sowie die Förderung der Information der Öffentlichkeit über die Organspende und die Organtransplantation.
Aufsichtsbehörde neu:
Eidg. Departement des Innern, Generalsekretariat.
Organisation neu:
Stiftungsrat, Geschäftsführer, Medizinischer Ausschuss und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinoli, Sebastiano, von Acquarossa, in Comano, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morel, Philippe, von Genève, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Zanetta, Dominique, von Caneggio, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Müller-Schenker, Conrad, von Bonfol, in Münchenstein, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Heberlein, Beatrix, von Zürich, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Heberlein, Trix, von Zumikon];
Baumann, Marie-Louise, von Basel, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Birchler, Urs Dr., von Walenstadt, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Candinas, Daniel, von Chur, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gratwohl-Jenny, Alois, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gürke, Lorenz, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess, Urs, von Zürich, in Eggersriet, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuthold, Margrit, von Wädenswil, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Malacrida, Roberto, von Mendrisio, in Bellinzona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Christoph, von Winterthur, in Saint-Blaise, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schatt, Dominique, von Unteriberg, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Speck, Guido, von Oberkulm, in Oberwil BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Marcel, von Bern, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Von Segesser, Ludwig, von Luzern, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Markus, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Hans Peter, von Aarau, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Société Fiduciaire et d'Etudes Fiscales, in Genf, Revisionsstelle.