Reports for Erich Michel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Erich Michel
Holdings
Newest SOGC notifications: Erich Michel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005125833, Commercial Registry Office Berne, (36)
Michel + Jenni Holzwerkstoffe AG, in Belp, CHE-101.828.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, Publ. 4236649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Erich, von Bönigen, in Le Mont-sur-Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capozzo, Mauro, von Willisau, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4236649, Commercial Registry Office Berne, (36)
Michel + Jenni Holzwerkstoffe AG, in Belp, CHE-101.828.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3494753).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Erich, von Bönigen, in Le Mont-sur-Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2577372, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gabriel Schill AG, bisher in Basel, CH-270.3.004.681-1, Handel mit Holz aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2004, S. 5, Publ. 2414430).
Statutenänderung:
24.11.2004.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Falkensteinstrasse 12, 4132 Muttenz.
Zweck:
Handel mit Holz aller Art, Platten und Holzersatzstoffen, Beteiligung an gleichen Unternehmungen sowie Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1 000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schill, Hubert, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Erich, von Bönigen, in Le Mont-sur-Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Infanger, Albert, von Engelberg, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Dr. Balsiger & Partner AG, in Zofingen, Revisionsstelle [wie bisher];
Brechbühl, Markus genannt Marc, von Trachselwald, in Gebenstorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brechbühl, Marc].