Reports for José Henri Frédéric Métille
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: José Henri Frédéric Métille
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005821578, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société coopérative d'Assurance Mutuelle Chevaline Jurassienne, à Courtételle, CHE-104.125.598, société coopérative (No. FOSC 185 du 23.09.2021, Publ. 1005297723).
Modification des statuts:
19.04.2023.
Nouveau siège:
Boécourt.
Nouvelle adresse:
c/o Laurence Beuret, Rue du Bambois 48S, 2856 Boécourt.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berbier, Urbain Henri Roland, de Haute-Sorne, à Courtételle, membre de l'administration, gérant, avec signature collective à deux;
Jeannerat, Josy, de Montfaucon, à Saint-Ursanne, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Beuret, Laurence, de Haute-Sorne, à Boécourt, membre de l'administration, gérante, avec signature collective à deux;
Métille, José Henri Frédéric, de La Baroche, à St-Ursanne (Clos du Doubs), membre de l'administration, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1005805774, Commercial Registry Office Jura, (670)
LANDI Clos du Doubs, société coopérative, à Clos du Doubs, CHE-103.697.136, société coopérative (No. FOSC 168 du 31.08.2021, Publ. 1005281510).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Noirjean, Armand, de Saint-Brais, à Saint-Brais, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Birrer, Konrad, de Luthern, à Montmelon (Clos du Doubs), membre, sans droit de signature;
Choffat, Michel, de Soubey, à Soubey, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Métille, José Henri Frédéric, de La Baroche, à St-Ursanne (Clos du Doubs), président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Varin, Claude Maurice Frédéric, de Clos du Doubs, à Seleute (Clos du Doubs), vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: membre, sans droit de signature];
Charmillot, Caroline Marie-Thérèse Marcelle, de Haute-Sorne, Val Terbi et Lajoux (JU), à Seleute (Clos du Doubs), membre de l'administration, sans droit de signature;
Choulat, Mathieu Nicolas, de Clos du Doubs, à Ocourt (Clos du Doubs), membre de l'administration, sans droit de signature;
Oberli, Nicolas, de Lützelflüh, à Soubey, membre de l'administration, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1004729963, Commercial Registry Office Jura, (670)
LANDI Clos du Doubs, société coopérative, à Clos du Doubs, CHE-103.697.136, société coopérative (No. FOSC 126 du 03.07.2018, Publ. 4333007).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vieux, Agnès, de Val-d'Illiez, à Epauvillers (Clos du Doubs), vice-présidente, avec signature collective à deux avec le secrétaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Métille, José Henri Frédéric, de La Baroche, à St-Ursanne (Clos du Doubs), vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: Métille, José, membre, sans droit de signature];
Tatti, Quentin Pierre Louis, de Courgenay, à Courgenay, membre de l'administration, sans droit de signature.