Reports for Laurence Beuret
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Laurence Beuret
Holdings
Newest SOGC notifications: Laurence Beuret
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005821578, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société coopérative d'Assurance Mutuelle Chevaline Jurassienne, à Courtételle, CHE-104.125.598, société coopérative (No. FOSC 185 du 23.09.2021, Publ. 1005297723).
Modification des statuts:
19.04.2023.
Nouveau siège:
Boécourt.
Nouvelle adresse:
c/o Laurence Beuret, Rue du Bambois 48S, 2856 Boécourt.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berbier, Urbain Henri Roland, de Haute-Sorne, à Courtételle, membre de l'administration, gérant, avec signature collective à deux;
Jeannerat, Josy, de Montfaucon, à Saint-Ursanne, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Beuret, Laurence, de Haute-Sorne, à Boécourt, membre de l'administration, gérante, avec signature collective à deux;
Métille, José Henri Frédéric, de La Baroche, à St-Ursanne (Clos du Doubs), membre de l'administration, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1005673607, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société de laiterie de Glovelier, à Haute-Sorne, CHE-103.397.970, société coopérative (No. FOSC 145 du 29.07.1999, p.5191).
Modification des statuts:
02.11.2022.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de laiterie de Glovelier.
Nouvelle adresse:
Rue du Chapelat 18, 2855 Glovelier.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: affichées au local de coulage ou transmises par lettre ou circulaire. [biffé: Comité composé de 5 membres au moins.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Monin, Vincent, de Glovelier, à Glovelier, président du conseil, avec signature collective à deux avec secrétaire ou caissier si ce dernier est du comité;
Montavon, Alain, de Montavon (commune de Boécourt), à Glovelier, vice-président du conseil, avec signature collective à deux avec secrétaire ou caissier si ce dernier est du comité;
Jolidon, Benoît, de Saint-Brais, à Glovelier, caissier hors conseil, sans droit de signature;
Mahon, Sylvain, de Glovelier, à Glovelier, membre du conseil, sans droit de signature;
Monin, Christophe, de Glovelier, à Glovelier, membre du conseil, sans droit de signature;
Girard, Jean-Pierre, de Glovelier, à Glovelier, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Girard, Patrick, de Haute-Sorne, à Glovelier (Haute-Sorne), président de l'administration, avec signature collective à deux;
Beuret, Laurence, de Haute-Sorne, à Boécourt, membre et secrétaire de l'administration, caissière, avec signature collective à deux;
Monin, Jocelyne Denise Marguerite, de Haute-Sorne, à Glovelier (Haute-Sorne), membre de l'administration, sans droit de signature;
Willemin, Joseph Bernard, de Saulcy, à Sceut (Haute-Sorne), membre de l'administration, sans droit de signature;
Boegli Théophile, fiduciaire-audit-conseils (CHE-105.691.848), à Bassecourt (Haute-Sorne), organe de révision.