Reports for Agnès Vieux
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Agnès Vieux
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004729963, Commercial Registry Office Jura, (670)
LANDI Clos du Doubs, société coopérative, à Clos du Doubs, CHE-103.697.136, société coopérative (No. FOSC 126 du 03.07.2018, Publ. 4333007).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vieux, Agnès, de Val-d'Illiez, à Epauvillers (Clos du Doubs), vice-présidente, avec signature collective à deux avec le secrétaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Métille, José Henri Frédéric, de La Baroche, à St-Ursanne (Clos du Doubs), vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: Métille, José, membre, sans droit de signature];
Tatti, Quentin Pierre Louis, de Courgenay, à Courgenay, membre de l'administration, sans droit de signature.
Publication number: 1866263, Commercial Registry Office Jura, (670)
LANDI Clos du Doubs, société coopérative, à Clos du Doubs, CHE-103.697.136, société coopérative (No. FOSC 129 du 06.07.2011, Publ. 6240708).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boillat, Claude, de Le Bémont JU, à Muriaux, gérant et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Marchand, Claude, de Soubey, à Ocourt, président, avec signature collective à deux avec le gérant et secrétaire;
Lachat, François, de Schelten, à Saint-Ursanne, membre, sans droit de signature;
Cuenin, Josué, de Epiquerez, à Epauvillers, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Noirjean, Armand, de Saint-Brais, à Saint-Brais, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: membre sans droit de signature];
Vieux, Agnès, de Val-d'Illiez, à Epauvillers (Clos du Doubs), vice-présidente, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: membre sans droit de signature];
Cuenin, Joël Arsène Germain, de Clos du Doubs, à Saint-Ursanne (Clos du Doubs), membre et secrétaire et gérant, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Métille, José, de La Baroche, à Saint-Ursanne (Clos du Doubs), membre, sans droit de signature;
Varin, Claude Maurice Frédéric, de Clos du Doubs, à Seleute (Clos du Doubs), membre, sans droit de signature;
Piquerez, Yves Albert Pierre, de Clos du Doubs, à Epiquerez (Clos du Doubs), membre, sans droit de signature.
Publication number: 5799914, Commercial Registry Office Jura, (670)
Coopérative agricole du Clos-du-Doubs, à Clos du Doubs, CH-677.5.000.076-8, Société coopérative (FOSC no 187 du 28.09.2009, p. 9, publ. 5266930).
Modification des statuts:
18.06.2010.
Nouvelle raison sociale:
LANDI Clos du Doubs, société coopérative.
Nouvelles communications:
Communications aux membres : par écrit.
Personnes et signatures radiées:
Cerf, Olivier, de Saulcy, à Seleute, membre, sans droit de signature;
Marchand, Françoise, de Soubey, à Epiquerez, vice-présidente, avec signature collective à deux avec le gérant et secrétaire .
Inscription ou modification de personnes:
Vieux, Agnès, de Val-d'Illiez, à Epauvillers (Clos du Doubs), membre, sans droit de signature;
Birrer, Konrad, de Luthern, à Montmelon (Clos du Doubs), membre, sans droit de signature.