Reports for Pia Messmer-Dobler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pia Messmer-Dobler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2532798, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Demess AG, in Zürich, CH-020.3.928.993-1, Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und die aktive Überwachung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2001, S. 962).
Firma neu:
Demess AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 4.10.2004 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Herwal AG, Metallstrasse 9, 6304 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emch, Jörg, von Lüterswil, in Maur, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messmer-Dobler, Pia, von Thal, in Dornach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messmer, Denise, von Thal, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Peter, von Lützelflüh, in Niederrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herwal AG, in Zug, Liquidatorin.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohnbau Zürich AG, in Zürich, Durchführung von Bauprojekten, Leitung von Bauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.48 vom 9.03.1995, S.1332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Heinz, von Thal, in Dornach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Burgener, Kilian, von Saas Almagell, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messmer-Dobler, Pia, von Thal, in Dornach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messmer, Denise, von Thal, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Kilchberg ZH);
Lüthi, Peter, von Lützelflüh, in Niederrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zug, (170)
Vera Finanz AG, Sitz Zug, Immobiliengeschäfte aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.235 vom 02.12.1994, S.6594).
Eingetragene Personen Geändert:
Messmer, Denise, Heimat Thal, in Thalwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].
Neu:
Messmer-Dobler, Pia, Heimat Thal, in Dornach, Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Messmer, Heinz, Heimat Thal, in Dornach, Präsident mit Einzelunterschrift].