Reports for Peter Lüthi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Lüthi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3056938, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohnbau Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.019.746-0, Planung von Bauprojekten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2005, S. 18, Publ. 2988624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Esther, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Peter, von Lützelflüh, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2532798, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Demess AG, in Zürich, CH-020.3.928.993-1, Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und die aktive Überwachung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2001, S. 962).
Firma neu:
Demess AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 4.10.2004 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Herwal AG, Metallstrasse 9, 6304 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emch, Jörg, von Lüterswil, in Maur, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messmer-Dobler, Pia, von Thal, in Dornach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messmer, Denise, von Thal, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Peter, von Lützelflüh, in Niederrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herwal AG, in Zug, Liquidatorin.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohnbau Zürich AG, in Zürich, Durchführung von Bauprojekten, Leitung von Bauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.106 vom 06.06.1997, S.3863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Pia, von Thal, in Dornach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emch, Jörg, von Lüterswil-Gächliwil und Maur, in Maur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Messmer, Denise, von Thal, in Thalwil, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Esther, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Peter, von Lützelflüh, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.