Reports for Christoph Simon Menn
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Simon Menn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005525709, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweiz. Maschinen Import AG, in Wallisellen, CHE-194.703.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457145).
Firma neu:
Schweiz. Maschinen Import AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Société Suisse d'Importation de Machines SA en liquidation) (Swiss Machinery Import Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.07.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menn, Christoph Simon, von Zillis-Reischen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Binkert, Paulette, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005291413, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweiz. Maschinen Import AG, in Pfäffikon, CHE-194.703.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ameseder, Gernot, von Lindau, in Buch am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menn, Christoph Simon, von Zillis-Reischen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Binkert, Paulette, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fross, Alexander, von Zürich, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004971437, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bursa amicitiae des Altherrenverbandes Welfen, in Zürich, CHE-110.248.401, Stiftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, S.0, Publ. 3092823).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Josef, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menn, Christoph, von Zillis-Reischen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häcki, Beat, von Engelberg, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Martin, von Amriswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.