Reports for Morten Frode Meland
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Morten Frode Meland
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1229529, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Capital Edge AG, in Zürich, CHE-114.438.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, Publ. 1145611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meland, Morten Frode, norwegischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6979122, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Capital Edge AG, in Zürich, CH-020.3.032.778-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6650770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strauss, Alfred, von Baden, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pflüger, Severin Horazius Benedict, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meland, Morten Frode, norwegischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6517896, Commercial Registry Office Zug, (170)
Skaalvika AG, bisher in Freienbach, CH-130.3.016.017-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, S. 0, Publ. 6372726).
Gründungsstatuten:
16.08.2010.
Statutenänderung:
27.12.2011, 17.01.2012.
Firma neu:
Ceronova Biosciences Holding AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1A, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen unter anderem in den Bereichen Life Sciences, Pharma und Biotechnologie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meland, Morten, norwegischer Staatsangehöriger, in Bäch SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanolari, Renzo, von Chur, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.