Reports for Michael Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Meier
Newest SOGC notifications: Michael Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6634268, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Medux Verwaltungs GmbH, in Zürich, CH-020.4.900.364-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2011, S. 0, Publ. 6318118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Dux, Adelheid, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 380 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümin-Meier, Cornelia, von Zürich und Freienbach, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Meier, Michael, von Zürich und Schleinikon, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6291552, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Medux Verwaltungs GmbH, in Zürich, CH-020.4.900.364-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2001, S. 7819).
Statutenänderung:
06.07.2011.
Domizil neu:
c/o Michael Meier, Klosbachstrasse 105, 8032 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Liegenschaften und anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen, einschliesslich des Erwerbs und der Veräusserung von Liegenschaften.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 29.12.1944 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Mobiliar & Schulmaterialien laut Inventar vom 29.12.1944 zum Preise von CHF 6'500.--, voll auf Stammkapital angerechnet.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümin-Meier, Cornelia, von Zürich und Freienbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien, ohne Stammanteil];
Meier-Dux, Adelheid, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 380 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 500'000.00];
Meier, Michael, von Zürich und Schleinikon, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien, ohne Stammanteil].