Reports for Meinrad Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Meinrad Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2894555, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ASEPTECH AG, bisher in Olten, CHE-110.274.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2022935).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Meinrad, von Niedergösgen, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Dr. Werner G., deutscher Staatsangehöriger, in Lutter (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lutter (D) (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wägli, Rolf, von Belp, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergdietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1833939, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hipreco AG, in Olten, CHE-103.443.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2012, Publ. 6783368).
Firma neu:
Hipreco AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Hipreco SA en liquidation) (Hipreco Ltd in liquidation) (Hipreco Inc in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.11.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Meinrad, von Niedergösgen, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3245388, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
ASEPTECH AG, in Olten, CH-241.3.003.564-8, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Rohren, Rohrverbindungen, Armaturen, Dichtsystemen und artverwandten Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 04.12.2003, S. 12, Publ. 2013082).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Meinrad, von Niedergösgen, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obererlinsbach]. Gemeindefusion per 01.01.2006.