Reports for Markus Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Meier
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2447241, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gebr. Meier AG, Metallbau, Othmarsingen, in Othmarsingen, CHE-101.300.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, Publ. 5061702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Daniel, von Oberrüti, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trösch, Andreas, von Thunstetten, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier-Cotti, Regula , von Oberrüti, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Oberrüti, in Habsburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Othmarsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3393022, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gebr. Meier AG, Metallbau, Brunegg, bisher in Brunegg, CH-400.3.000.924-0, Ausführung sämtlicher Metallbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2003, S. 1, Publ. 1019372).
Statutenänderung:
12.05.2006.
Firma neu:
Gebr. Meier AG, Metallbau, Othmarsingen.
Sitz neu:
Othmarsingen.
Domizil neu:
Ahornweg 12, 5504 Othmarsingen.
Zweck neu:
Ausführung sämtlicher Metallbauarbeiten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Lizenzen, Wertschriften und Edelmetalle erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Markus, von Oberrüti, in Othmarsingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sirnach].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gebr. Meier AG, Metallbau, Brunegg, in B r u n e g g , Ausführung sämtlicher Metallbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.1994, S. 2384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Pius, von Oberrüti, in Habsburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
von Ah, Arnold, von Sachseln, in Brunegg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Daniel, von Oberrüti, in Hägglingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meier, Markus, von Oberrüti, in Sirnach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.