Reports for Martin Meier jun.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Meier jun.
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5924234, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vulkan Feuerschutz AG, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.901.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2008, S. 27, Publ. 4567150).
Statutenänderung:
12.11.2010.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martin, von Dübendorf, in Hochdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Inwil];
Pistone-Meier, Monika, von Trachselwald und Dübendorf, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4075632, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bruno Oggenfuss AG Vulkan Feuerschutz, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.901.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2007, S. 22, Publ. 3872828).
Statutenänderung:
19.07.2007.
Firma neu:
Vulkan Feuerschutz AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Martin, von Dübendorf, in Bergdietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martin, von Dübendorf, in Inwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Meier, jun. Martin, Vizepräsident].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bruno Oggenfuss AG Vulkan Feuerschutz, in Birmensdorf ZH, Vertrieb und Wartung von Feuerlöschgeräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 15.09.1997, S. 6772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Edith, von St. Ursen, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martin, von Dübendorf, in Bergdietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Oggenfuss, Bruno, von Birmensdorf ZH, in Birmensdorf ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].