Reports for David Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name David Meier
Holdings
Newest SOGC notifications: David Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005617409, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Ringier Sports Media Group AG, in Zofingen, CHE-257.818.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554652).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollmann, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Busse, Marc-Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Lukas, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, David, von Gempen, in Frenkendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005480994, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 74 vom 14.04.2022, publizierten TR-Eintrag Nr. 5'580 vom 11.04.2022 Ringier AG, in Zofingen, CHE-298.430.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478920).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, David, von Gempen, in Frenkendorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005451392, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Ringier AG, in Zofingen, CHE-298.430.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hongler, Markus, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
List, Jessica, von Calanca, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodoni, Michèle, von Biasca, in Bougy-Villars, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, David, von Gempen, in Frenkendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.