Reports for Mario Maury
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Mario Maury
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4015721, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Tsébetta-Nax, à Mont-Noble, CHE-112.286.795, fondation (No. FOSC 229 du 25.11.2015, Publ. 2502311).
Modification de l'acte de fondation:
04.08.2017.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Pierre, de Brig-Glis, à Mont-Noble, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le vice-président;
Bruttin, Patrick, de Mont-Noble, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Maury, Mario, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Bruttin, Gérard Bernard, de Mont-Noble, à Sierre, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Rummel, Anne-Lise, de Servion, à Mont-Noble, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Barmaz, Ange Marie, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 3111801, Commercial Registry Office Valais, (626)
AlpnetSystem Sàrl, à Sion, CHE-103.151.972, société à responsabilité limitée (No. FOSC 97 du 19.05.2011, Publ. 6169412).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Salamin, Jacques, de Anniviers, à Sion, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Schmid, Pierre, de Brig-Glis, à Mont-Noble, associé et gérant et secrétaire, avec signature collective à deux, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Berthouzoz, Alain, de Conthey, à Conthey, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Blanc, Alexandre, de Ayent, à Ayent, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Boll, Christian, de Sion, à Grimisuat, associé et gérant, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00;
Maury, Mario, de Mont-Noble, à Mont-Noble, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Sermier, Pascal, de Arbaz, à Sion, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Grosclaude Patrick (CH-626.1.008.241-7), à Miège, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
IG Group SA (CHE-428.299.983), à Sion, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Luyet, Stany, de Savièse, à Savièse, président des gérants, avec signature collective à deux;
Forré, Fabien, de Saxon, à Saillon, gérant et secrétaire, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 15.03.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: 2502311, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Tsébetta-Nax, à Mont-Noble, CHE-112.286.795, fondation (No. FOSC 46 du 09.03.2015, Publ. 2030581).
Nouvelle adresse:
Espace Mont-Noble 1, 1973 Nax.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bruttin, Bernard, de Mont-Noble, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Théodoloz, Gérald, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre, sans droit de signature;
Schaer, Bruno, de Ardon, à Mont-Noble, membre et membre du comité directeur, sans droit de signature;
Melly, Jean-Philippe, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre, sans droit de signature;
Crettaz, Raphy, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre, sans droit de signature;
Chevrier, Maurice, de Evolène, à Evolène, membre, sans droit de signature;
Mottiez, Henri, de Collonges, à Collonges, membre et membre du comité directeur, sans droit de signature;
Menegale, Pierre, de Conthey, à Sion, membre et membre du comité directeur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Schmid, Pierre, de Brig-Glis, à Mont-Noble, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le vice-président [précédemment: vice-président et vice-président du comité directeur avec signature collective à deux];
Bruttin, Patrick, de Mont-Noble, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Maury, Mario, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: de Mont-Noble, membre, secrétaire et secrétaire du comité de directeur avec signature collective à deux].