Mario Maury
domiciled in Nax, from Mont-Noble Active mandates: Immobilia Constructions Sàrl, Nax Construction Sàrl Connected persons: Rose-Marguerite Moix-Torrent, Pierre Amédée Schmid, Robert Moix and more You can stay up to date through "Mario Maury", please log in or register free of charge.You are now following "Mario Maury"
Credit rating You can stay up to date through "Mario Maury", please log in or register free of charge.You are now following "Mario Maury"
|
Places where people with the name Mario Maury live
Sectors in which people with the name Mario Maury work
Management of real estate portfolio properties
General structural engineering
Management of real estate portfolio properties
General structural engineering
Private persons with the name Mario Maury
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mario Maury
Publication number: 4015721, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Tsébetta-Nax, à Mont-Noble, CHE-112.286.795, fondation (No. FOSC 229 du 25.11.2015, Publ. 2502311).
Modification de l'acte de fondation:
04.08.2017.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Pierre, de Brig-Glis, à Mont-Noble, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le vice-président;
Bruttin, Patrick, de Mont-Noble, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Maury, Mario, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Bruttin, Gérard Bernard, de Mont-Noble, à Sierre, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Rummel, Anne-Lise, de Servion, à Mont-Noble, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Barmaz, Ange Marie, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 3111801, Commercial Registry Office Valais, (626)
AlpnetSystem Sàrl, à Sion, CHE-103.151.972, société à responsabilité limitée (No. FOSC 97 du 19.05.2011, Publ. 6169412).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Salamin, Jacques, de Anniviers, à Sion, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Schmid, Pierre, de Brig-Glis, à Mont-Noble, associé et gérant et secrétaire, avec signature collective à deux, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Berthouzoz, Alain, de Conthey, à Conthey, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Blanc, Alexandre, de Ayent, à Ayent, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Boll, Christian, de Sion, à Grimisuat, associé et gérant, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00;
Maury, Mario, de Mont-Noble, à Mont-Noble, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Sermier, Pascal, de Arbaz, à Sion, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Grosclaude Patrick (CH-626.1.008.241-7), à Miège, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
IG Group SA (CHE-428.299.983), à Sion, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Luyet, Stany, de Savièse, à Savièse, président des gérants, avec signature collective à deux;
Forré, Fabien, de Saxon, à Saillon, gérant et secrétaire, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 15.03.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: 2502311, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Tsébetta-Nax, à Mont-Noble, CHE-112.286.795, fondation (No. FOSC 46 du 09.03.2015, Publ. 2030581).
Nouvelle adresse:
Espace Mont-Noble 1, 1973 Nax.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bruttin, Bernard, de Mont-Noble, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Théodoloz, Gérald, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre, sans droit de signature;
Schaer, Bruno, de Ardon, à Mont-Noble, membre et membre du comité directeur, sans droit de signature;
Melly, Jean-Philippe, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre, sans droit de signature;
Crettaz, Raphy, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre, sans droit de signature;
Chevrier, Maurice, de Evolène, à Evolène, membre, sans droit de signature;
Mottiez, Henri, de Collonges, à Collonges, membre et membre du comité directeur, sans droit de signature;
Menegale, Pierre, de Conthey, à Sion, membre et membre du comité directeur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Schmid, Pierre, de Brig-Glis, à Mont-Noble, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le vice-président [précédemment: vice-président et vice-président du comité directeur avec signature collective à deux];
Bruttin, Patrick, de Mont-Noble, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Maury, Mario, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: de Mont-Noble, membre, secrétaire et secrétaire du comité de directeur avec signature collective à deux].