Reports for Philippe Maurer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philippe Maurer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1581549, Commercial Registry Office Berne, (36)
ARC Sàrl, à Moutier, CHE-114.921.579, société à responsabilité limitée (No. FOSC 83 du 30.04.2012, Publ. 6659102).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maurer, Philippe, de Spiez, à Mervelier, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Merçay, Sabrina Barbara, de La Baroche, à Moutier, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée sans droit de signature].
Publication number: 1047865, Commercial Registry Office Berne, (36)
Websystem Sàrl, à Moutier, CH-073.4.012.506-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 210 du 28.10.2010, p. 4, Publ. 5871400).
Nouvelle raison sociale:
Websystem Sàrl en liquidation.
Adresse de liquidation:
chemin Champs du Rossat 3, 2745 Grandval. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 15.08.2013.
Inscription ou modification de personne(s):
Maurer, Philippe, de Spiez, à Grandval, gérant et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Mervelier, gérant avec signature individuelle];
Maurer-Geissbühler, Barbara, de Spiez, à Grandval, associée, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Maurer-Geissbühler, Barbara, à Mervelier].
Publication number: 6659102, Commercial Registry Office Berne, (36)
ARC Sàrl, à Moutier, CH-036.4.044.977-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 117 du 21.06.2010, p. 4, Publ. 5685224).
Nouvelle adresse:
rue du Moulin 2, 2740 Moutier.
Inscription ou modification de personne(s):
Maurer, Philippe, de Spiez, à Mervelier, gérant, avec signature individuelle [précédemment: à Moutier];
Merçay, Sabrina Barbara, de La Baroche, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Maurer, Sabrina, de Spiez].