Reports for Magdalena Mattenberger-Kobelt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Magdalena Mattenberger-Kobelt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6581516, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Daniel Jenny & Co., in Glarus, CH-160.2.002.512-9, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2011, S. 0, Publ. 6437784).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barco-Kobelt, Barbara, von Marbach SG, Glarus und spanische Staatsangehörige, in Ennenda (Glarus), Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 412'500.00 [bisher: mit einer Komanditsumme von CHF 350'000.00];
Mattenberger-Kobelt, Magdalena, von Marbach SG, Glarus, Birr und Windisch, in Ennenda (Glarus), Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 412'500.00 [bisher: mit einer Komanditsumme von CHF 350'000.00].
Publication number: 6025686, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Daniel Jenny & Co., in Ennenda, CH-160.2.002.512-9, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2008, S. 7, Publ. 4412326).
Sitz neu:
Glarus. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Netstal, Glarus, Riedern und Ennenda zur Einheitsgemeinde Glarus, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobelt-Jenny, Jakob, von Marbach SG und Glarus, in Ennenda (Glarus), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher:von Ennenda, in Ennenda];
Kobelt-Jenny, Ruth, von Glarus und Marbach SG, in Ennenda (Glarus), unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher:von Ennenda, in Ennenda];
Kobelt-Kassianov, Daniel, von Marbach SG und Glarus, in Ennenda (Glarus), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher:von Ennenda, in Ennenda];
Kobelt-Stepanov, Jakob, von Marbach SG und Glarus, in Glarus, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher:von Ennenda];
Barco-Kobelt, Barbara, von Marbach SG, Glarus und spanische Staatsangehörige, in Ennenda (Glarus), Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 350'000.00 [bisher:von Marbach SG und , in Ennenda, mit einer Komanditsumme von CHF 350'000.00];
Jenny, Peider C., von Glarus und Glarus Nord, in Obstalden (Glarus Nord), Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 250'000.00 [bisher:von Ennenda und Obstalden, in Obstalden, mit einer Komanditsumme von CHF 250'000.00];
Mattenberger-Kobelt, Magdalena, von Marbach SG, Glarus, Birr und Windisch, in Ennenda (Glarus), Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 350'000.00 [bisher:von Ennenda, in Ennenda, mit einer Komanditsumme von CHF 350'000.00];
Hösli, Kurt, von Glarus, in Haslen (Glarus Süd), mit Einzelprokura [bisher:von Glarus, in Haslen].
Publication number: 4412326, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Daniel Jenny & Co., in Ennenda, CH-160.2.002.512-9, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 29.12.2003, S. 11, Publ. 2049606).
Zweck neu:
Weberei und Konfektion.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny-Wipf, Daniel, von Ennenda, in Ennenda, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobelt-Jenny, Ruth, von Ennenda und Marbach SG, in Ennenda, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Barco-Kobelt, Barbara, von Marbach SG, Ennenda und spanische Staatsangehörige, in Ennenda, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 350'000.-- [bisher: mit einer Kommanditsumme von CHF 300'000.--];
Mattenberger-Kobelt, Magdalena, von Marbach SG, Ennenda, Birr und Windisch, in Ennenda, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 350'000.-- [bisher: Ennenda und Habsburg, in Ennenda, mit einer Kommanditsumme von CHF 300'000.--];
Jenny, Peider C., von Ennenda und Obstalden, in Obstalden, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 250'000.-- [bisher: von Ennenda].