Reports for Tobias Mathis
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Tobias Mathis
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006085919, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schneider Gebäudetechnik GmbH, in Würenlingen, CHE-297.604.869, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2024, Publ. 1006050095).
Statutenänderung:
21.06.2024. 21.06.2024. 03.07.2024. 03.07.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.06.2024 und Bilanz per 01.01.2024 mit Aktiven von CHF 1'407'537.79 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'030'033.91 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Schneider Stäuber AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Bereich Gebäudetechnik, insbesondere das Ausführen und der Handel mit Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Die Gesellschaft wandelt bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.2024 frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 um, wofür 800 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
R. Häsler AG (CHE-366.958.208), in Möhlin, Gesellschafterin;
Schneider, Sebastian, von Würenlingen, in Würenlingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Daniel, von Embrach, in Embrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Mathis, Tobias, von Schupfart, in Schupfart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Bernhard, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004608532, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Urs Itin Feuerungen AG, in Arisdorf, CHE-107.414.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, S.0, Publ. 6780606).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Tobias, von Schupfart, in Schupfart, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004580532, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stäuber AG, in Bad Zurzach, CHE-373.769.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2016, Publ. 3170983).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Tobias, von Schupfart, in Schupfart, mit Kollektivunterschrift zu zweien.