Reports for Andreas Marty
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Marty
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004686689, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Bildungszentrum Baubiologie, in Zürich, CHE-110.065.668, Genossenschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Andreas, von Altendorf, in Altendorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3031759, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Bildungsstelle Baubiologie, in Zürich, CHE-110.065.668, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, Publ. 1733031).
Statutenänderung:
09.05.2016.
Firma neu:
Genossenschaft Bildungszentrum Baubiologie.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 500.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen in der Regel in einfacher Briefform oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Nathalie, von Densbüren, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Numerus Aktiengesellschaft (CHE-105.107.166), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Numerus Aktiengesellschaft (CH-020.3.021.727-3)];
Marty, Andreas, von Altendorf, in Altendorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klug, Thomas Ignaz, von Zürich, in Steinach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Andreas, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2078529, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Montessori Stiftung March, in Schübelbach, CHE-263.444.869, Stiftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1956875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Hans Rudolf, von Oberthal, in Tschierv, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marty, Andreas, genannt Res, von Altendorf, in Altendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
ASZ Revisionen GmbH (CHE-381.063.721), in Oberiberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühlmann, Alfred Hans, von Amriswil, in Schänis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischmann Consulting GmbH (CHE-108.581.601), in Wollerau, Revisionsstelle.