Reports for Thomas Ignaz Klug
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Ignaz Klug
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006038845, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Bildungszentrum Baubiologie, in Biel/Bienne, CHE-110.065.668, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005767883).
Firma neu:
Genossenschaft Bildungszentrum Baubiologie in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klug, Thomas Ignaz, von Zürich, in Bernhardzell (Waldkirch), Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubser, Christine Beatrice, von Quarten, in Bern, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005767883, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Bildungszentrum Baubiologie, bisher in Zürich, CHE-110.065.668, Genossenschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005019888).
Statutenänderung:
08.05.2023.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
c/o sanu Future Learning AG, General-Dufour-Strasse 18, 2502 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Stephanie, von Meilen, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-223.811.884), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klug, Thomas Ignaz, von Zürich, in Bernhardzell (Waldkirch), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinach];
Gubser, Christine Beatrice, von Quarten, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FHS Fidufisc SA (CHE-107.176.190), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005152696, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Keimfarben AG, in Diepoldsau, CHE-106.051.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958995).
Statutenänderung:
12.04.2021.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Friesstrasse 41, 8052 Zürich].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Vertrieb und die Verarbeitung von Keim-Farben und anderen Anstrichmitteln, Edelputzen, Bautenschutzmitteln, Künstlerfarben und anderen Produkten für den Bausektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'500 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klug, Thomas, von Zürich, in Bernhardzell (Waldkirch), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinach];
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG ]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].