Reports for Yvan Marclay
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yvan Marclay
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004958346, Commercial Registry Office Valais, (621)
Société de Laiterie et Agricole de Monthey et Environs S.A., à Monthey, CHE-108.362.068, société anonyme (No. FOSC 35 du 20.02.2018, Publ. 4067099).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vionnet, Claude, de Monthey, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Pattaroni, Bruno, de Vérossaz, à Monthey, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Marclay, Yvan, de Monthey, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Défago, Sylvain, de Val-d'Illiez, à Monthey, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Vannay, Stéphane, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, administrateur, sans droit de signature.
Publication number: 3723797, Commercial Registry Office Valais, (621)
Société de Laiterie et Agricole de Monthey et Environs S.A., à Monthey, CHE-108.362.068, société anonyme (No. FOSC 55 du 19.03.2012, Publ. 6600006).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gay, Hubert, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Gex-Fabry, Gérald, de Val-d'Illiez, à Massongex, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Défago, Sylvain, de Val-d'Illiez, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Marclay, Yvan, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature.
Publication number: 1795903, Commercial Registry Office Valais, (621)
La Castalie, à Monthey, CHE-202.610.593, Chemin de Champerfou 40, Case postale 203, 1870 Monthey, institution de droit public (nouvelle inscription).
But:
assurer la prise en charge de prestations médicales, pédagogiques et éducatives à des enfants et adultes en situation de handicap mental ou de polyhandicap. Etablissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et institué par l'art. 4bis de la Loi sur l'intégration des personnes handicapées du 31.01.1991, adoptée en séance du Grand Conseil du 12.05.2011 et entrée en vigueur au 01.01.2012, ainsi que par les art. 1 ss de l'Ordonnance sur l'organisation et le fonctionnement de La Castalie du 26.10.2011.
Personne(s) inscrite(s):
Giroud, Michel, de Chamoson, à Chamoson, président, avec signature collective à deux;
Coppey, Stéphane, de Vétroz, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Ecoeur Menendez, Marie Christine, de Val-d'Illiez, à Vouvry, membre, sans droit de signature;
Granger, Josiane Berthe, de Troistorrents, à Collombey (Collombey-Muraz), membre, sans droit de signature;
Riand, Françoise Marie Paule, de Ayent, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Salamin, Olivier, de Grimentz, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Pfefferlé, Martine, de Sion, à Montreux, directrice, avec signature collective à deux;
Marclay, Yvan, de Monthey, à Monthey, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Bender SA (CHE-105.760.567), à Martigny, organe de révision.