Reports for Christophe Gilbert Marclay
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christophe Gilbert Marclay
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005984089, Commercial Registry Office Zurich, (20)
klingler consultants ag in Liquidation, in Zürich, CHE-115.600.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2023, Publ. 1005790722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Christoph Karl, von Oberwil (BL), in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marclay, Christophe Gilbert, von Troistorrents, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005773628, Commercial Registry Office Zurich, (20)
klingler consultants ag, in Zürich, CHE-115.600.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2023, Publ. 1005712743).
Firma neu:
klingler consultants ag in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(klingler consultants sa en liquidation) (klingler consultants ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marclay, Christophe Gilbert, von Troistorrents, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thoma, Christoph Karl, von Oberwil (BL), in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005712743, Commercial Registry Office Zurich, (20)
klingler consultants ag, in Zürich, CHE-115.600.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldburger, Andrin, von Luzein, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klingler, Urs Andreas, von Oberbüren, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marclay, Christophe Gilbert, von Troistorrents, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Christoph Karl, von Oberwil (BL), in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.