Reports for Christine Mankel
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Mankel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005595356, Commercial Registry Office Zurich, (20)
dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519276).
Statutenänderung:
11.10.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Johannes, von Wetzikon (ZH), in Pfäffikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heppner, John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Naples (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mankel, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Ennepetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandtzaeg, Svein Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lochiatto, Kenneth, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lake Forest, IL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regelski, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Aurora, OH (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liu Yun, John, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: John Liu Yun, John Liu Yun, in Peking (CN)];
Mörtl, Mathias Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fisibach].
Publication number: 4362431, Commercial Registry Office Zurich, (20)
dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malacarne, Beat, von Glarus Süd, in Glarus, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ratcliffe, David M., britischer Staatsangehöriger, in Bülach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mankel, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Ennepetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mankel-Madaus, Christine];
Zeller, Lars André, von Lenk, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2584165, Commercial Registry Office Zurich, (20)
dorma+kaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, Publ. 2448965).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mankel, Christine, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennepetal (DE)];
Jacob, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Neu Isenburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lichtenberg, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Haan (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sichelschmidt, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Herdecke (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.