Reports for Roland Manger
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Manger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5978246, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Myriad Group AG, in Dübendorf, CH-020.3.021.696-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2010, S. 32, Publ. 5945362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manger, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4987612, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Myriad Group AG, in Dübendorf, CH-020.3.021.696-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 31, Publ. 4971504).
Statutenänderung:
17.04.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 4'417'750.60 [bisher: CHF 2'451'937.40].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'417'750.60 [bisher: CHF 2'451'937.40].
Aktien neu:
44'177'506 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 24'519'374 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.03./17.04.2009 gemäss Verträgen vom 16.04.2009 1'526'192 Aktien zu EUR 0.37 der Purple Labs SA, in Le Bourget Du Lac (FR), wofür 19'658'132 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilkinson, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Prestbury (Cheshire/UK), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manger, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van den Boog, Louis Theodoor, niederländischer Staatsangehöriger, in Amstelveen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3935284, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Esmertec AG, in Dübendorf, CH-020.3.021.696-1, Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2007, S. 20, Publ. 3907042).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manger, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bailey, Chase, amerikanischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Bernd, von Männedorf, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA, in Zürich, Revisionsstelle;
Reis, Anton genannt Tony, von Weggis und Menznau, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Choate, Deborah, amerikanische Staatsangehörige, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni, Konrad, von Fräschels, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.