Reports for Jörg Oskar Maier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jörg Oskar Maier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005037346, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Schunk Intec AG, bisher in Illnau-Effretikon, CHE-106.501.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740288).
Statutenänderung:
20.11.2020.
Sitz neu:
Aadorf.
Domizil neu:
Schützenstrasse 25, 8355 Aadorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schunk, Heinz-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, unbekannten Aufenthaltes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tobler, Andreas, von Zollikon, in Dübendorf 1 (Dübendorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dessel, Raoul, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kluge, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maier, Jörg Oskar, von Winterthur, in Hüttwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1736265, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Gressel AG, in Aadorf, CHE-102.233.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2013, Publ. 968867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Gressel, Liselotte, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Loepfe, Dr. Arthur, von Häggenschwil, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naegeli, Dr. Peter, von Bülach, in Engelburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Dr. Christoph, von Zürich und Vals, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Gressel, Konrad, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Messkirch (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schellenbauer, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Cleebronn (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Jörg, von Winterthur, in Hüttwilen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Annette, genannt Anne, deutsche Staatsangehörige, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Weber, Annette (genannt Anne), in Seuzach, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 5229908, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Personalfürsorgestiftung der Gressel AG, in Aadorf, CH-440.7.004.492-3, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 21, Publ. 5159622).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Kurt, von Aadorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi-Hagger, Irène, von Klosters und Zürich, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AG-Vertreter;
Bolliger, Kurt, von Egliswil, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Jörg, von Winterthur, in Hüttwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Peter, von Winterthur und Röthenbach im Emmental, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AG-Vertreter.