Reports for Raoul Dessel
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Raoul Dessel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005864747, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Schunk Intec AG, in Aadorf, CHE-106.501.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2020, Publ. 1005037346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dessel, Raoul, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kluge, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühl, Andreas , deutscher Staatsangehöriger, in Cademario, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hesse, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kauth, Philipp, von Frauenfeld, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005037346, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Schunk Intec AG, bisher in Illnau-Effretikon, CHE-106.501.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740288).
Statutenänderung:
20.11.2020.
Sitz neu:
Aadorf.
Domizil neu:
Schützenstrasse 25, 8355 Aadorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schunk, Heinz-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, unbekannten Aufenthaltes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tobler, Andreas, von Zollikon, in Dübendorf 1 (Dübendorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dessel, Raoul, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kluge, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maier, Jörg Oskar, von Winterthur, in Hüttwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1687143, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schunk Intec AG, in Illnau-Effretikon, CHE-106.501.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2009, S. 25, Publ. 5367996).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dessel, Raoul, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.