Reports for Andreas Maier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Maier
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Maier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005633444, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Comtronic GmbH, in Safenwil, CHE-107.625.437, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2018, Publ. 4175779).
Firma neu:
Comtronic GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Andreas, von Neckertal, in Safenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4041653, Commercial Registry Office Aargau, (400)
comtronic a. maier, in Safenwil, CHE-366.543.741, Hofstrasse 5, 5745 Safenwil, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringen von Informatik- und Kommunikationsdienstleistungen, Verkauf und Reparatur von Computern, Servern, Peripheriegeräten und Systemsoftware, Installation von Netzwerk- und Telekommunikationssystemen, Serveranlagen und Steuerungen, Beratung und Support für Geschäfts- und Privatkunden.
Eingetragene Personen:
Maier, Andreas, von Neckertal, in Safenwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6002598, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Comtronic GmbH, in Safenwil, CH-400.4.018.760-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2009, S. 1, Publ. 4988204).
Statutenänderung:
04.01.2011.
Zweck neu:
Bau von elektrischen und elektronischen Steuerungen für Industrie und Gewerbe sowie im Messebau, Handel mit Computer Hard- und Software und deren Zubehör inkl. Support der Systeme;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier-Wälti, Margrit, von Brunnadern, in Safenwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Andreas, von Neckertal, in Safenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:von Brunnadern und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].