Reports for Martin Lutz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Lutz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1377741, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Öko-Reinigungsservice GmbH, in Zürich, CHE-114.569.169, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1184545).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Martin, von Rehetobel, in Zürich, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5852540, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Öko-Reinigungsservice GmbH, bisher in Obersiggenthal, CH-400.4.031.057-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 2, Publ. 5562996).
Statutenänderung:
25.08.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Letzigraben 142, 8047 Zürich.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist, ein ökologisches Reinigungsunternehmen als Sozialfirma zu betreiben, in welcher Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung angeboten werden. Die Gesellschaft wird als gemeinnütziges Unternehmen geführt. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt dienen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen durch Brief.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Weitere Adresse: Letzigraben 142, 8047 Zürich.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gagliardi, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (wie bisher);
Lutz, Martin, von Rehetobel, in Zürich, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Treuhandbüro Kurt Kaufmann (CH-020.1.005.436-5), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher);
Pfister, Felix, von Küsnacht ZH und Schaffhausen, in Bülach, Gesellschafter, mit Einzelprokura und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (wie bisher);
Fauser, Renato, von Steckborn, in Wil SG, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Seuzach];
Geisen, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Zürich, Geschäftsführer ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Stammanteil];
Meili, Robert, von Mettmenstetten und Hedingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Stammanteil];
Z'Rotz, Roland, von Sursee, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 5383152, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Öko-Reinigungsservice GmbH, in Obersiggenthal, CH-400.4.031.057-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2009, S. 2, Publ. 5040092).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Hans Rudolf, von Lostorf, in Gebenstorf, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutz, Martin, von Rehetobel, in Zürich, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.