Reports for Jean Pierre Emmanuel Lugon
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean Pierre Emmanuel Lugon
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005739942, Commercial Registry Office Valais, (626)
PRESV, Prévoyance Santé Valais, à Sierre, CHE-110.384.381, fondation (No. FOSC 51 du 14.03.2022, Publ. 1005426721).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Udressy, France, de Vérossaz, à Collombey-Muraz, membre du conseil et représentante de l'employeur, avec sans droit de signature;
Buchard, Jean Marc, de Leytron, à Leytron, membre du conseil, représentant des employés, sans droit de signature;
Droz, Julien, de Orsières, à Orsières, membre du conseil et représentant de l'employeur, sans droit de signature;
Kalbermatten, Leo, de Stalden (VS), à Savièse, membre du conseil et représentant des employés, sans droit de signature;
Ruff, Franz, de Grächen, à Visp, membre du conseil et représentant de l'employeur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Amherd, Steve Raoul, de Brig-Glis, à Noble-Contrée, membre du conseil et représentant des employés, sans droit de signature;
Brendel, Roger, de Leukerbad, à Visp, membre du conseil et représentant de l'employeur, sans droit de signature;
Jacquemet, Cédric, de Conthey, à Conthey, membre du conseil et représentant de l'employeur, sans droit de signature;
Lamon-Maier, Stéphanie Barbara, de Lens, à Lens, membre du conseil et représentante des employés, sans droit de signature;
Lugon, Jean Pierre Emmanuel, de Sion, à Savièse, membre du conseil et représentant de l'employeur, sans droit de signature;
Zufferey, Christian, de Anniviers, à Sion, secrétaire (hors-conseil), directeur, avec signature collective à deux [précédemment: à Chippis];
Lambrigger, Sandra, de Fiesch, à Sierre, directrice adjointe, avec signature collective à deux [précédemment: à Leukerbad];
Roh, Lionel, de Conthey, à Conthey, avec procuration collective à deux [précédemment: à Sion].
Publication number: HR02-1005533490, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Edith Delachaux, à Crans-Montana, CHE-114.464.671, fondation (No. FOSC 121 du 25.06.2020, Publ. 1004920673).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Epiney, Luc, de Anniviers, à Anniviers, membre, sans droit de signature;
Germann, Louis Dominique, de Adelboden, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Salamin Plaschy, Isabelle, de Anniviers, à Veyras, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bétrisey, Aurélia, de Saint-Léonard, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Lugon, Jean Pierre Emmanuel, de Sion, à Savièse, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: 3833941, Commercial Registry Office Valais, (626)
FONETHIC - Fondation pour l'éthique dans la santé, à Sion, CHE-110.405.190, fondation (No. FOSC 227 du 22.11.2016, Publ. 3176479).
Nouveau nom:
FONETHIC - Fondation pour l'éthique dans la santé en liquidation. Par décision du 16.08.2017, l'autorité de surveillance a prononcé la dissolution de la fondation.
Adresse de liquidation:
c/o Jean-Pierre Lugon, Rue du Golf 53, 1971 Grimisuat.
Inscription ou modification de personne(s):
Lugon, Jean-Pierre, de Sion, à Grimisuat, président, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature collective à deux].