Reports for Markus Lüscher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Lüscher
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Lüscher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005302175, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Aquilana Versicherungen, in Baden, CHE-107.860.582, Verein (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Linus, von Oftringen, in Hausen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüscher, Markus, von Zürich, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Daniel Oliver, von Rottenschwil, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kislig, Marvin Michael, von Seftigen, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR01-1005148743, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Spitex Dagmersellen, in Dagmersellen, CHE-103.504.616, Industriestrasse 17, 6252 Dagmersellen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
01.05.2019.
Zweck:
Anbietung spitalexterner Hilfe und Pflege für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Dagmersellen bei Pflege- und Hilfsbedürftigkeit wegen Krankheit, Unfall, körperlicher oder psychischer Behinderung;
Sicherstellung der Dienstleistungen, die es Benützerinnen und Benützern ermöglicht, ihre Selbständigkeit, ihre Eigenaktivitäten, ihre Integration und ihre Selbstverantwortung in einem hohen Grad zu erhalten;
Übernahme weiterer Dienstleistungen und Aufgaben, wie Ausleihe von Krankenmobilien, präventive Hausbesuche, kommunale oder regionale Koordinationsfunktionen, Bereitschaftsdienst und Entlastungsdienst;
Pflege und Förderung der Gesundheit/Prävention;
Anbietung von Ausbildungsplätzen und Förderung von Fort- und Weiterbildungen.
Mittel:
Mittel: Erträge aus erbrachten Dienstleistungen und Leistungsverträgen;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Mitgliederbeiträge;
freiwillige Zuwendungen von Mitgliedern und Gönnern;
Spenden und Legate.
Eingetragene Personen:
Kaufmann, Gregor, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni-Fellmann, Irene, von Reiden und Dagmersellen, in Meggen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Markus, von Zürich, in Fislisbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Michaela, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burtolf, Margrith, von Dagmersellen, in Neuenkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bossert-Meyer, Antoinette, von Buttisholz, in Dagmersellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Circelli, Barbara, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004981658, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Valvino GmbH, in Fislisbach, CHE-105.517.848, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3265195).
Firma neu:
Valvino GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Valvino GmbH in Liquidation, Liquidationsdomizil:, c/o Markus Lüscher, Schönbühlstrasse 8, 5442 Fislisbach. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.09.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Markus, von Zürich und Muhen, in Fislisbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lüscher, Bruno, von Muhen und Zürich, in Buchs (AG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].