Reports for Daniel Luder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Luder
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Luder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005950862, Commercial Registry Office Berne, (36)
Daniel Luder AG, in Höchstetten, CHE-103.359.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2949815).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Daniel, von Höchstetten, in Höchstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Luder, Beat, von Höchstetten, in Hellsau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luder, Martin, von Höchstetten, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4521412, Commercial Registry Office Berne, (36)
Daniel Luder AG, in Höchstetten, CH-053.3.000.207-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 3, Publ. 3784664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stärkle, Christian, von Zürich und Gaiserwald, in Ersigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Daniel, von Höchstetten, in Höchstetten, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Publication number: 3563080, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Automobilengineering & -consulting GmbH, in Rothrist, CH-400.4.024.470-4, Beratung von Unternehmen in der Autobranche usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 30.06.2003, S. 1, Publ. 1057598).
Statutenänderung:
10.08.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Daniel, von Höchstetten, in Höchstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Daniel Luder AG, in Höchstetten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Capuzzi Consulting GmbH, in Zofingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stärkle, Werner, von Zürich und Gaiserwald, in Kirchberg BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.