Reports for Thomas Lüder Lingner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Lüder Lingner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005689142, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Sub-BL AG, in Basel, CHE-226.892.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lingner, Thomas, von Riehen, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005328741, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
marmis ag, in Sachseln, CHE-396.648.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2926015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Mark-Anton Johann, von Kerns, in Kerns, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lingner, Thomas Lüder, von Riehen, in Hergiswil (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard-Zumstein, Verena, von Lungern, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Peter, von Luthern, in Nebikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Rolf, von Luthern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005175363, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Sub-BL AG, bisher in Oberwil (BL), CHE-226.892.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2014, Publ. 1638819).
Statutenänderung:
20.04.2021.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Kohlenberg 3, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Johann Peter Michael, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lingner, Anouk, von Riehen, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pawelzik, Lawrence Andreas, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lingner, Thomas, von Riehen, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].