Reports for René Lieberherr
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Lieberherr
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005365871, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Elektra Hatswil, in Hefenhofen, CHE-102.095.236, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2016, S.0, Publ. 2797879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lieberherr, René, von Urnäsch, in Hefenhofen, Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heitz, Daniela, von Reinach (AG), in Hefenhofen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2797879, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Elektra Hatswil, in Hefenhofen, CHE-102.095.236, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6795750).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Werner, von Wald ZH, in Hefenhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Ruedi, von Mönchaltorf, in Hefenhofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lieberherr, René, von Urnäsch, in Hefenhofen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5046806, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Elektra Hatswil, in Hefenhofen, CH-440.5.005.141-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2007, S. 14, Publ. 4151152).
Statutenänderung:
28.11.2007.
Zweck neu:
Erstellung und Betrieb einer Verteilungsanlage zum Bezug und zur Abgabe elektrischer Energie im Gebiet der Weiler Chressibuech, Hatswil, Moos und Tohueb.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papst, Urs, von Wäldi, in Hatswil (Hefenhofen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Werner, von Wald ZH, in Hefenhofen, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar];
Lieberherr, René, von Urnäsch, in Hefenhofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.