Reports for lic. iur. Christian Levrat
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: lic. iur. Christian Levrat
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005808906, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein, in Zürich, CHE-107.835.495, Verein (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005597855).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzle, Dr. Hans, von Nürensdorf, in Kilchberg (ZH), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Levrat, Christian, von La Verrerie, in Vuadens, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tait, Cyrill Markus, von Olten und Schötz, in Zurzach, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schötz, in Kaiseraugst].
Publication number: HR02-1005346300, Commercial Registry Office Berne, (36)
Die Schweizerische Post AG, in Bern, CHE-109.030.864, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwaller, Urs, von Luterbach, in Tafers, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Levrat, Christian, von La Verrerie, in Vuadens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 982541, Commercial Registry Office Berne, (36)
SP Shop Genossenschaft, in Bern, CH-035.5.019.842-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, Publ. 6761000).
Firma neu:
SP Shop Genossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.05.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levrat, Christian, von La Verrerie, in Vuadens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler Fischer, Stefan Walter, von Wallisellen, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mader, Karin, von Neuenegg, in Bern, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].