Reports for Victor Leutwyler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Victor Leutwyler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1783643, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Trocknungsgenossenschaft Gunzwil-Winon, in Beromünster, CHE-101.263.347, Genossenschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, Publ. 1264759).
Firma neu:
Trocknungsgenossenschaft Gunzwil-Winon in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Josef Stocker, Sonnhalde 6, 6215 Beromünster. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 08.09.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Kurt, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leutwyler, Victor, von Reinach AG, in Reinach AG, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bättig, Magnus, von Beromünster, in Beromünster, Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Marco, von Eriz, in Beromünster, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rickenbach LU, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Stocker, Josef, von Beromünster, in Beromünster, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1464901, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Genossenschaft Jungviehweide Homberg Reinach, in Reinach AG, CHE-102.466.172, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2011, Publ. 6121658).
Domizil neu:
c/o Ruth Bättig, Kährmattweg 1, 5736 Burg AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Xaver, von Beromünster, in Reinach AG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Paul, von Reinach AG, in Reinach AG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Urs, von Menziken, in Menziken, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leutwyler, Victor, von Reinach AG, in Reinach AG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Urs, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1264759, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Trocknungsgenossenschaft Gunzwil-Winon, in Beromünster, CHE-101.263.347, Genossenschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 11, Publ. 5753760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Josef, von Beromünster, in Beromünster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Dieter, von Beromünster und Gontenschwil, in Beromünster, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Kurt, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Leutwyler, Victor, von Reinach AG, in Reinach AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Marco, von Eriz, in Rickenbach LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.