Reports for Dieter Leupin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dieter Leupin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4201913, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
LEDplus GmbH, in Muttenz, CHE-113.257.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2006, Publ. 3637862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupin, Robert, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leupin, Dieter, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 6285048, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
FairPartner Treuhand GmbH, bisher in Basel, CH-270.4.013.656-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 9, Publ. 5128906).
Gründungsstatuten:
04.11.2003.
Statutenänderung:
28.07.2011.
Sitz neu:
Reinach BL.
Domizil neu:
Schönmattstrasse 4, 4153 Reinach BL. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupin, Dieter, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jan, Philippe, von Les Tavernes, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 3637936, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
FairPartner Treuhand GmbH, in Basel, CH-270.4.013.656-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 01.12.2003, S. 5, Publ. 2006684).
Statutenänderung:
6.11.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jan, Paulette, von Les Tavernes, in Bättwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jan, Philippe, von Les Tavernes, in Metzerlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Bättwil, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Leupin, Dieter, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.