Reports for Martina Frölich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martina Frölich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005737825, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Personalvorsorgestiftung der Doetsch, Grether & Cie. AG, in Basel, CHE-109.718.713, Stiftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritsche, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Grenzach-Wyhlen (DE), Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Arbeitgebervertreter;
Van de Velde, Stephanie, von Gossau (ZH), in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Arbeitgebervertreter;
Grimm, Lukas, von Rickenbach (SO), in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer Sikora, Silvia, von Basel, in Giebenach, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frölich, Martina, von Menzingen, in Eiken, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Arbeitgebervertreter;
Stauffer-Tosetti, Carola Pia, von Thun, in Heimberg, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Arbeitgebervertreter;
Andjelic, Andjelika, von Pratteln, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Sandrine, von Erschwil, in Brislach, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005003431, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Firma Lamprecht AG, in Regensdorf, CHE-109.726.285, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852856).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Firma Lamprecht AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.08.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Martin, von Rothrist, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Elö, Johannes, von Basel, in Wangen (SZ), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frölich, Martina, von Menzingen, in Klingnau, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Semadeni, Jeannette, von Poschiavo, in Arni (AG), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004852856, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Firma Lamprecht AG, in Regensdorf, CHE-109.726.285, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, S.0, Publ. 3376641).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frölich, Martina, von Menzingen, in Klingnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leimbacher, Martina].