Reports for Marcel Lehner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marcel Lehner
Newest SOGC notifications: Marcel Lehner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006063917, Commercial Registry Office Aargau, (400)
mp-tec ag, in Veltheim (AG), CHE-110.102.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Marcel, von Rorschacherberg, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005909354, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Enercapta GmbH, in Winterthur, CHE-114.615.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, S.0, Publ. 3633213).
Firma neu:
Enercapta GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Marcel, von Rorschacherberg, in Dinhard, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polybloc AG (CHE-100.287.279), in Winterthur, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Polybloc AG (CH-020.3.920.376-5)];
Kuhlow, Stefan, von Weinfelden, in Märstetten, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005589998, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PARKING PROPERTIES AG, in Winterthur, CHE-335.426.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782289).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruesch, Martin, von Oftringen, in Abtwil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitter, Mathias, von Widnau, in Horn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Marcel, von Rorschacherberg, in Dinhard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehner, Thomas, von Rorschacherberg, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.