Reports for Rudolf Lehmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Lehmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005104136, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jib-Consulting GmbH, in Burgdorf, CHE-114.544.229, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2013, S.0, Publ. 7185298).
Firma neu:
Jib-Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.02.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7185298, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jib-School GmbH, in Burgdorf, CH-036.4.043.164-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2008, S. 3, Publ. 4698630).
Statutenänderung:
03.05.2013.
Firma neu:
Jib-Consulting GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Information and Communication Technology (ICT)-Strategieberatung, ICT-Governance-Support, ICT-Projektcoaching, ICT-Interims-Projektleitung und -Change Management. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Thomas, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4747018, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Deloitte AG, in Zürich, CH-020.3.908.370-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2008, S. 26, Publ. 4531584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auckenthaler, Brigitte, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Hug, Roland, von Affeltrangen, in Münchwilen TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Ott, Herbert, von Winterthur, in Seuzach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Landolt, Urs, von Näfels, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halley, James, irischer Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Richoz, Isabelle, von Ursy, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meienberger, Tania, von Bussnang, in Buchs ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stray, Rachael, britische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Philip, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reisser, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Warburton, Robert William, britischer Staatsangehöriger, in Sevenoaks (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fügli, Hans-Peter, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schönauer, Rolf, von Amlikon-Bissegg, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vautravers, Alec, von Champagne, in Lausanne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Christoph, von Wynigen, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ajam-Oghli, Ammar, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busby, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehre, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraft, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oedekerk, Bogdan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Thomas, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Florian, von Emmen, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lacambra, Nathalie, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läng, Sara, von Utzenstorf, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.