Reports for Arthur Lehmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Arthur Lehmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005405503, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, in Zürich, CHE-100.667.558, Verein (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420521).
Statutenänderung:
23.06.2021.
Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Integras handelt im Interesse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die fachlich ausgewiesener, sozial- bzw. sonderpädagogischer Unterstützung bedürfen und engagiert sich für deren Wohl und Rechte. Dabei steht Integras für die Fachlichkeit in der Arbeit mit fremdplatzierten und/oder sonderpädagogisch betreuten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Ethisch und fachlich hohe Qualitätsansprüche werden gefordert und gefördert.
Dieser Zweck soll erreicht werden durch:
Fördern von Rahmenbedingungen, welche die fachlich qualifizierte Unterstützung der Betroffenen ermöglichen, erleichtern oder verbessern;
Förderung und Entwicklung der qualifizierten, sozial- und sonderpädagogischen Fachlichkeit insbesondere durch Grundlagenarbeit und Qualitätsstandards;
Förderung des fachlichen Diskurses insbesondere mit Tagungen, Publikationen, etc.;
Koordination, Vernetzung und Informationsaustausch für Fachkräfte im sozial- bzw. sonderpädagogischen Bereich auf regionaler und gesamtschweizerischer Ebene;
Information und Beratung der Mitglieder, der Öffentlichkeit und der Behörden;
Mitarbeit bei Planungsaufgaben und regionalen Konzepten der Jugendhilfe;
Mitarbeit in der Gesetzgebung bei Bund, Kantonen und Gemeinden;
Anregung und Mitwirkung bei Forschung im Bereich ausserfamiliärer Erziehung bzw. sonderpädagogischer Förderung;
Förderung von präventiven Massnahmen und Mitwirkung bei Projekten;
Koordination, Vernetzung und Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Organisationen und Verbänden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Karl, von Galgenen, in Grenchen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischofberger, Hans Rudolf, von Oberegg, in Wila, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Arthur, von Fribourg, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luraschi, Daniela, von St. Gallen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mattei, Raffaele, von Osogna, in Mendrisio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-Knapp, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paulus, Eric, von Savigny, in Savigny, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrarini, Mario, von Blenio, in Riva San Vitale, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
de Meyer Morin, Patricia, von Oeschgen, in Savigny, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Tobias, von Luzern, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Blanc, Cédric, von Montreux, in Montreux, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1068415, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, in Zürich, CH-020.6.000.639-2, Verein (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2010, S. 22, Publ. 5820066).
Statutenänderung:
13.06.2012.
Zweck neu:
Der Verein steht ein für die Fachlichkeit in der Arbeit mit fremdplatzierten und/oder sonderpädagogisch betreuten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ethisch und fachlich hohe Qualitätsansprüche werden gefordert und gefördert. Mit dieser Ausrichtung handelt der Verein im Interesse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die fachlich ausgewiesener, sozial- bzw. sonderpädagogischer Unterstützung bedürfen und engagiert sich für deren Wohl und Rechte. Dieser Zweck soll erreicht werden durch Fördern von Rahmenbedingungen welche die fachlich qualifizierte Unterstützung der Betroffenen ermöglichen, erleichtern oder verbessern;
Förderung und Entwicklung der qualifizierten, sozial- und sonderpädagogischen Fachlichkeit insbesondere durch Grundlagenarbeit und Qualitätsstandards;
Förderung des fachlichen Diskurses insbesondere mit Tagungen, Publikationen, etc.;
Koordination, Vernetzung und Informationsaustausch für Fachkräfte im sozial- bzw. sonderpädagogischen Bereich auf regionaler und gesamtschweizerischer Ebene;
Information und Beratung der Mitglieder, der Öffentlichkeit und der Behörden;
Mitarbeit bei Planungsaufgaben und regionalen Konzepten der Jugendhilfe;
Mitarbeit in der Gesetzgebung bei Bund, Kantonen und Gemeinden;
Anregung und Mitwirkung bei Forschung im Bereich ausserfamiliärer Erziehung bzw. sonderpädagogischer Förderung;
Förderung von präventiven Massnahmen und Mitwirkung bei Projekten;
Koordination, Vernetzung und Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Organisationen und Verbänden. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Getzmann, Marc, von Ufhusen, in Beromünster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stutz, Max, von Hittnau, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Granges, Véronique, von Fully, in Fully, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bossi Bisatz, Romana, von Scuol und Brienz/Brinzauls, in Altdorf UR, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Hans Rudolf, von Oberegg, in Wila, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Heidi, von Emmen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Habermacher Klingenbeck, Marie-Theres, von Freienbach, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Arthur, von Fribourg, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paulus, Eric, von Savigny, in Savigny, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.