Reports for Tobias Markus Arnold
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Tobias Markus Arnold
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006109910, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, in Zürich, CHE-100.667.558, Verein (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2023, Publ. 1005857547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Tobias, von Luzern, in Küssnacht (SZ), Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noth, Corinne, von Tafers, in Lausanne, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyssenbach, André, von Rüschegg, in Neuenegg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005568605, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, in Zürich, CHE-100.667.558, Verein (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405503).
Statutenänderung:
22.06.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Tobias, von Luzern, in Küssnacht (SZ), Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blanc, Cédric, von Montreux, in Montreux, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005405503, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, in Zürich, CHE-100.667.558, Verein (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420521).
Statutenänderung:
23.06.2021.
Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Integras handelt im Interesse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die fachlich ausgewiesener, sozial- bzw. sonderpädagogischer Unterstützung bedürfen und engagiert sich für deren Wohl und Rechte. Dabei steht Integras für die Fachlichkeit in der Arbeit mit fremdplatzierten und/oder sonderpädagogisch betreuten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Ethisch und fachlich hohe Qualitätsansprüche werden gefordert und gefördert.
Dieser Zweck soll erreicht werden durch:
Fördern von Rahmenbedingungen, welche die fachlich qualifizierte Unterstützung der Betroffenen ermöglichen, erleichtern oder verbessern;
Förderung und Entwicklung der qualifizierten, sozial- und sonderpädagogischen Fachlichkeit insbesondere durch Grundlagenarbeit und Qualitätsstandards;
Förderung des fachlichen Diskurses insbesondere mit Tagungen, Publikationen, etc.;
Koordination, Vernetzung und Informationsaustausch für Fachkräfte im sozial- bzw. sonderpädagogischen Bereich auf regionaler und gesamtschweizerischer Ebene;
Information und Beratung der Mitglieder, der Öffentlichkeit und der Behörden;
Mitarbeit bei Planungsaufgaben und regionalen Konzepten der Jugendhilfe;
Mitarbeit in der Gesetzgebung bei Bund, Kantonen und Gemeinden;
Anregung und Mitwirkung bei Forschung im Bereich ausserfamiliärer Erziehung bzw. sonderpädagogischer Förderung;
Förderung von präventiven Massnahmen und Mitwirkung bei Projekten;
Koordination, Vernetzung und Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Organisationen und Verbänden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Karl, von Galgenen, in Grenchen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischofberger, Hans Rudolf, von Oberegg, in Wila, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Arthur, von Fribourg, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luraschi, Daniela, von St. Gallen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mattei, Raffaele, von Osogna, in Mendrisio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-Knapp, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paulus, Eric, von Savigny, in Savigny, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrarini, Mario, von Blenio, in Riva San Vitale, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
de Meyer Morin, Patricia, von Oeschgen, in Savigny, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Tobias, von Luzern, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Blanc, Cédric, von Montreux, in Montreux, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].