Reports for Jean-François Le Martret
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-François Le Martret
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004731155, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Guerbet AG, in Zürich, CHE-103.904.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Le Martret, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estampes, Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in La Teste-de-Buch (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004726475, Commercial Registry Office Zug, (170)
Guerbet Imaging Switzerland AG, in Zug, CHE-189.091.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, S.0, Publ. 2863189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Le Martret, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Chatou (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estampes, Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in La Teste-de-Buch (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2569577, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mallinckrodt AG, in Steinhausen, CHE-189.091.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2068305).
Statutenänderung:
27.11.2015.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budenholzer, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chesterfield (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haselhorst, Marvin, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barlow, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Catterson, Alan, britischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Karl, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Heselton, Mark, kanadischer Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Carney, John, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Renner, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Martret, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Chatou (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Omari, Stefano, von Locarno, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.