Reports for Christian Laube
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Laube
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004704777, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Marenco AG, in Pfäffikon, CHE-108.576.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, S.0, Publ. 3083469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laube, Christian, von Lengnau AG, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Martin, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004705340, Commercial Registry Office Aargau, (400)
nowak engineering GmbH, in Spreitenbach, CHE-112.424.488, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, S.0, Publ. 1619637). [Herr Christian Laube war nie Gesellschafter].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laube, Christian, von Lengnau AG, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Martin, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1352233, Commercial Registry Office Aargau, (400)
nowak engineering GmbH, in Spreitenbach, CHE-112.424.488, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2012, Publ. 6640692).
Statutenänderung:
24.01.2014. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nowak, Giuliana, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marenco AG (CHE-108.576.416), in Pfäffikon, Gesellschafterin, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Laube, Christian, von Lengnau AG, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Nowak, Claude, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].